Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT
Tên :
|
Bùi Cao Nhật Quân
|
Sinh năm :
|
07/09/1982
|
Nguyên quán :
|
Đồng Tháp
|
Nơi sinh :
|
Đồng Tháp
|
Trình độ :
|
Cử nhân - Đại học Western Washington - Hoa Kỳ - Hoa Kỳ
|
(*) Tính theo giá cập nhật đến 26/09/2024
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
|
- Đại học Western Washington - Hoa Kỳ - Cử nhân Quản trị Kinh doanh
|
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
|
- Từ ngày 26 tháng 10 năm 2016 đến ngày 11 tháng 05 năm 2017 : Phó Chủ tịch HĐQT - Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland Group)
- Từ ngày 02 tháng 07 năm 2015 đến ngày 11 tháng 05 năm 2017 : Phó Tổng Giám đốc - Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland Group)
- Từ năm 2007 đến năm 2012 : Tổng Giám đốc - Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland Group)
- Từ năm 2004 đến năm 2006 : Tổng Giám đốc - Công Ty Cổ Phần Sài Gòn V.E.T
- Từ năm 2002 đến năm 2004 : Chuyên viên Tài chính - Pepsico Vietnam
- Các chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:
Chủ tịch HĐQT - Công ty CP Địa ốc Thành Nhơn; Chủ tịch Hội đồng Thành viên - Công ty TNHH Sài Gòn Gôn; Thành viên HĐQT - Công ty CP Novagroup; Thành viên HĐQT - Công ty CP Diamond Propertiesp; Thành viên HĐQT - Công ty CP NovaMclub
|
TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN |
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.