Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT
Tên :
|
Đào Thị Thanh
|
Sinh năm :
|
02/06/1974
|
Số CMND :
|
011789107
|
Trình độ :
|
Tài chính - Học viện Tài chính - Nga
|
CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN |
Họ và tên |
Quan hệ |
Cổ phiếu |
Số lượng |
Tính đến ngày |
* Giá trị (tỷ VNĐ) |
Đào Xuân Thường |
Cha |
TIG |
904,910 |
24/11/2023 |
12.2 |
(*) Tính theo giá cập nhật đến 26/09/2024
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
|
- Học viện Tài chính - Tài chính
|
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
|
- Từ ngày 15 tháng 12 năm 2014 đến ngày 31 tháng 05 năm 2018 : Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long
- Từ ngày 15 tháng 12 năm 2014 đến ngày 31 tháng 05 năm 2018 : Phó Tổng GĐ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long
- Từ ngày 26 tháng 04 năm 2017 đến ngày 15 tháng 05 năm 2018 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long
- Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long
|
TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN |
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.