Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT
Tên :
|
Lê Văn Quang
|
Sinh năm :
|
23/12/1982
|
Số CMND :
|
034082005180
|
Nơi sinh :
|
Thái Bình
|
Cư trú :
|
Tổ 21, cụm 3, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội
|
Trình độ :
|
Thạc sỹ
|
(*) Tính theo giá cập nhật đến 26/09/2024
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
|
- Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
|
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
|
- Từ ngày 06 tháng 07 năm 2020 đến ngày 12 tháng 04 năm 2021 : Phó Tổng GĐ Công ty cổ phần Thuận Đức
- Từ ngày 06 tháng 11 năm 2015 đến ngày 12 tháng 04 năm 2021 : Giám đốc Tài chính Công ty cổ phần Thuận Đức
- Từ tháng 08 năm 2018 đến ngày 22 tháng 01 năm 2020 : Kế toán trưởng Công ty cổ phần Thuận Đức
- 4/2004 - 4/2007: Chuyên viên tài chính Công ty TNHH Unilever Việt Nam
+ 5/2007 - Nay: Trưởng nhóm phân tích, tư vấn chiến lược tài chính Công ty TNHH Mckinsey&rcompanv Việt Nam + 2/2012 -2/2015: Giám đôc tài chính Công ty Cổ phần Ecoba Việt Nam + 11/2015 - Nay: Thành viên HĐQT, Giám đốc tài chính Công ty Cổ phần Thuận Đức + 8/2018 - Nay: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thuận Đức
|
TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN |
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.