Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT
Tên :
|
Nguyễn Thế Anh
|
Sinh năm :
|
10/06/1970
|
Số CMND :
|
14013875
|
Nguyên quán :
|
Phường Kỳ Bá, Thành phổ Thái Bình, Tỉnh Thái Binh
|
Cư trú :
|
139/31 Nguyễn Văn Lượng, P10, Q Gò vấp, TP. HCM
|
Trình độ :
|
Cử nhân - Đại học Kinh tế Quốc dân
|
CỔ PHIẾU ĐẠI DIỆN SỞ HỮU |
Tổ chức/Mã CP |
Số lượng |
Tỉ lệ |
Tính đến ngày |
* Giá trị (tỷ VNĐ) |
A32
|
1,213,800 |
17.85% |
08/2024 |
40.1 |
(*) Tính theo giá cập nhật đến 27/09/2024
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
|
- Đại học Kinh tế Quốc dân - Cử nhân Kinh tế
|
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
|
- Từ tháng 05 năm 2018 đến ngày 02 tháng 03 năm 2020 : Tổng Giám đốc Công ty cổ phần 32
- Từ tháng 05 năm 2018 đến ngày 01 tháng 03 năm 2020 : Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần 32
- 8/1992 - 2/2003: Nhân viên kế họach vật tư Phòng TC - SX/Công ty 32
+ 3/2003 - 7/2003: Phụ trách trưởng ban kê hoạch vật tư Phòng TC - SX/Công ty 32 + 8/2003 - 12/2003: Phụ trách trưởng ban nghiệp vụ Xí nghiệp 32-5/ Công ty 32 + 1/2004 - 9/2004: Trưởng ban nghiệp vụ Xí nghiệp 32-5/ Công ty 32 + 10/2004 - 3/2007: Phó trưởng phòng Phòng TC - SX/Công ty 32 + 4/2007 - 12/2008: Phó trưởng phòng Phòng SX - KD / Công ty CP 32 + 1/2009 - 3/2014: Trưởng phòng Phòng sx - KD / Công ty CP 32 + 4/2014 - 11/2016: Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ Phần 32 + 12/2016 - 4/2018: Tổng giám đốc Công ty Cổ Phần 32 + 5/2018 - nay: Phó chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Cổ Phần 32
|
TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN |
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.