Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT
Tên :
|
Nguyễn Tiến Nam
|
Sinh năm :
|
07/07/1986
|
Số CMND :
|
001086000219
|
Nơi sinh :
|
Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội
|
Cư trú :
|
Số 17 – Ngõ 29 – Đội Nhân – Vĩnh Phúc – Ba Đình – Hà Nội
|
Trình độ :
|
Kỹ sư
|
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
|
- Từ tháng 11 năm 2016 đến ngày 25 tháng 03 năm 2021 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà
- Từ tháng 02 năm 2017 đến ngày 22 tháng 05 năm 2020 : Phó Tổng GĐ Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La
- T7/2010 đến T12/2011: Cán bộ kỹ thuật Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cát Tường
+ T1/2012 đến T11/2016: Kinh doanh Nông sản tự do + T11/2016 đến nay: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La + T2/2017 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La
|
TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN |
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.