Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT
Tên :
|
Lê Đức Quý
|
Sinh năm :
|
01/01/1964
|
Số CMND :
|
200020492
|
Nguyên quán :
|
Hòa Quý – Ngũ Hành Sơn – Đà Nẵng
|
Cư trú :
|
K44/17 Nguyễn Thành Hãn, P.Hòa Thuận Tây, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng
|
Trình độ :
|
Cử nhân Kinh tế
|
CỔ PHIẾU ĐẠI DIỆN SỞ HỮU |
Tổ chức/Mã CP |
Số lượng |
Tỉ lệ |
Tính đến ngày |
* Giá trị (tỷ VNĐ) |
DNN
|
8,706,055 |
15.02% |
07/2017 |
1.7 |
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
|
- Từ tháng 11 năm 2016 : Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng
- Từ ngày 01 tháng 02 năm 2020 đến ngày 29 tháng 10 năm 2021 : Chủ tịch HĐQT tạm thời Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng
- Từ ngày 01 tháng 11 năm 2016 đến ngày 01 tháng 02 năm 2020 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng
- Từ tháng 04 năm 2013 đến tháng 10 năm 2016 : Trưởng phòng Kế toán tài chính, Sở xây dựng Đà Nẵng
- Từ tháng 07 năm 2007 đến tháng 03 năm 2013 : Phó viện trưởng Viện quy hoạch xây dựng Đà Nẵng
- Từ tháng 05 năm 2006 đến tháng 06 năm 2007 : Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tổng hợp, Viện quy hoạch xây dựng Đà Nẵng
- Từ tháng 01 năm 2000 đến tháng 04 năm 2006 : Kế toán trưởng, trưởng phòng Kế hoạch - Tài vụ, Viện quy hoạch xây dựng Đà Nẵng
- Từ tháng 07 năm 1996 đến tháng 12 năm 1999 : Kế toán trưởng, phó phòng Kế hoạch Tài chính, viện quy hoạch đô thị và Nông thôn Đà Nẵng
- Từ tháng 05 năm 1987 đến tháng 06 năm 1996 : Chuyên viên phòng Kế hoạch, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng kiêm nhiệm Kế toán trưởng BQL các công trình xây dựng, BQL vốn quy hoạch thuộc Sở Xây dựng
|
TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN |
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.