Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT
Tên :
|
Lê Quang Vinh
|
Sinh năm :
|
19/04/1961
|
Số CMND :
|
010241284
|
Nguyên quán :
|
Đồn Xá, Bình Lục, Hà Nam
|
Nơi sinh :
|
Đồn Xá, Bình Lục, Hà Nam
|
Cư trú :
|
205 - 15 - Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội
|
Trình độ :
|
Kỹ sư Xây dựng
|
(*) Tính theo giá cập nhật đến 26/09/2024
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
|
- Từ tháng 11 năm 2011 : Phó Giám đốc VINAHUD
- Từ tháng 03 năm 2008 đến tháng 10 năm 2011 : Giám đốc Ban chuẩn bị các dự án đầu tư Vinaconex
- Từ tháng 07 năm 2007 đến tháng 02 năm 2008 : Phó Giám đốc VINAHUD
- Từ tháng 04 năm 2002 đến tháng 06 năm 2007 : Phó Giám đốc Ban quản lý dự án ĐTXD PT nhà và đô thị Vinaconex
- Từ tháng 06 năm 1995 đến tháng 03 năm 2002 : Đội trưởng đội Xây dựng 101 - Công ty Vinaconex 1
- Từ tháng 03 năm 1990 đến tháng 06 năm 1995 : Đội trưởng đội Xây dựng 101 - Liên hiệp Xây dựng số 1
- Từ tháng 03 năm 1986 đến tháng 02 năm 1990 : Đội trưởng đội hoàn thiện 4 - XN hoàn thiện - Liên hiệp Xây dựng 1
- Từ tháng 06 năm 1984 đến tháng 02 năm 1986 : Cán bộ kỹ thuật đội hoàn thiện 4 Công ty Xây dựng số 11
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.