Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT
Tên :
|
Huỳnh Quang Trung
|
Sinh năm :
|
17/05/1964
|
Số CMND :
|
270583609
|
Nguyên quán :
|
TP Cần Thơ
|
Cư trú :
|
121 Nguyễn Thị Minh Khai, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
|
Trình độ :
|
Kỹ sư
|
CỔ PHIẾU ĐẠI DIỆN SỞ HỮU |
Tổ chức/Mã CP |
Số lượng |
Tỉ lệ |
Tính đến ngày |
* Giá trị (tỷ VNĐ) |
BRR
|
28,125,000 |
25.0% |
07/2021 |
520.3 |
(*) Tính theo giá cập nhật đến 26/09/2024
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
|
- Từ tháng 10 năm 2016 : Phó TGĐ Công ty CP Cao su Bà Rịa
- Từ tháng 05 năm 2016 : Thành viên HĐQT CTCP Cao su Lai Châu;
Thành viên HĐQT CTCP Cao su Yên Bái; Thành viên HĐQT CTCP Cao su Lai Châu II
- Từ tháng 10 năm 2016 đến ngày 01 tháng 11 năm 2019 : Phó Tổng GĐ Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa
- Từ tháng 03 năm 2012 đến ngày 21 tháng 04 năm 2016 : Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Nông trường Cù Bị
- Từ tháng 03 năm 2011 đến tháng 02 năm 2012 : Giám đốc Nông trường Xà Bang
- Từ tháng 04 năm 2010 đến tháng 02 năm 2011 : Phó phòng kỹ thuật Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa
- Từ tháng 09 năm 2004 đến tháng 03 năm 2010 : Giám đốc Xí nghiệp Chế biến Công ty Cao su Bà Rịa
- Từ tháng 10 năm 2002 đến tháng 08 năm 2004 : Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty Cao su Bà Rịa
- Từ tháng 10 năm 2000 đến tháng 09 năm 2002 : Phó phòng Kỹ thuật Công ty Cao su Bà Rịa
- Từ tháng 07 năm 1998 đến tháng 09 năm 2000 : Nhân viên Phòng Kỹ thuật Công ty Cao su Bà Rịa
- Từ tháng 08 năm 1994 đến tháng 06 năm 1998 : Nhân viên Ban kỹ thuật nông trường Cù Bị
- Từ tháng 11 năm 1988 đến tháng 07 năm 1994 : Nhân viên Công ty Lâm sản Miền Tây
|
TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN |
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.