Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT
Tên :
|
Lê Văn Tuân
|
Sinh năm :
|
09/01/1965
|
Số CMND :
|
030656579
|
Nguyên quán :
|
Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng
|
Cư trú :
|
Số 23 Bình Kiều, Đông Hải, Hải An, Hải Phòng
|
Trình độ :
|
Cử nhân Kinh tế
|
CỔ PHIẾU ĐẠI DIỆN SỞ HỮU |
Tổ chức/Mã CP |
Số lượng |
Tỉ lệ |
Tính đến ngày |
* Giá trị (tỷ VNĐ) |
CVH
|
195,000 |
15.23% |
06/2017 |
2.0 |
(*) Tính theo giá cập nhật đến 27/09/2024
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
|
- Từ tháng 09 năm 2016 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Công viên, Cây xanh Hải Phòng
- Từ tháng 09 năm 2016 : Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công viên, Cây xanh Hải Phòng
- Từ ngày 24 tháng 09 năm 2016 đến ngày 24 tháng 04 năm 2021 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Công viên, Cây xanh Hải Phòng
- Từ tháng 01 năm 2015 đến tháng 08 năm 2016 : Trưởng phòng Phòng TCHC Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hải Phòng
- Từ tháng 03 năm 2013 đến tháng 12 năm 2014 : Phó trưởng phòng Phòng TCHC Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hải Phòng
- Từ tháng 07 năm 2010 đến tháng 02 năm 2013 : Đội trưởng Vườn ươm Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hải Phòng
- Từ năm 2000 đến tháng 06 năm 2010 : Đội trưởng Vườn ươm Công ty Công viên Hải Phòng
- Từ tháng 05 năm 1987 đến năm 2000 : Công nhân Vườn An Biên 2, Công ty Công viên Hải Phòng
- Từ tháng 03 năm 1984 đến tháng 03 năm 1987 : Đi bộ đội - Tiểu đoàn 22 Sư đoàn 328 ĐKQN
|
TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN |
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.