Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT
Tên :
|
Phùng Thanh Long
|
Sinh năm :
|
08/12/1976
|
Số CMND :
|
001076004105
|
Nơi sinh :
|
phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội
|
Cư trú :
|
số 118 ngõ Thịnh Hào 1, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội
|
Trình độ :
|
- Thạc sỹ Kiến trúc - Thạc sỹ Quản trị
|
CỔ PHIẾU ĐẠI DIỆN SỞ HỮU |
Tổ chức/Mã CP |
Số lượng |
Tỉ lệ |
Tính đến ngày |
* Giá trị (tỷ VNĐ) |
BMV
|
9,465,080 |
39.11% |
06/2017 |
111.7 |
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
|
- Thạc sỹ Kiến trúc
- Thạc sỹ Quản trị
|
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
|
- Từ tháng 01 năm 2017 : Chủ tịch HĐQT Công ty CP Lương thực Thanh Nghệ Tĩnh;
TV HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Bột mỳ Vinafood 1
- Từ tháng 09 năm 2015 đến tháng 12 năm 2016 : Chủ tịch HĐQT Công ty CP Lương thực Thanh Nghệ Tĩnh;
Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Bột mỳ Vinafood 1
- Từ tháng 07 năm 2014 đến tháng 08 năm 2015 : Chủ tịch HĐQT Công ty CP Lương thực Thanh Nghệ Tĩnh
- Từ tháng 09 năm 2009 đến tháng 06 năm 2014 : Trưởng ban ĐTXDKT Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc;
Chủ tịch HĐQT Công ty CP Lương thực Nam Định
- Từ tháng 09 năm 2007 đến tháng 08 năm 2009 : Giám đốc Công ty CP Hanarchi Việt Nam
- Từ tháng 08 năm 2005 đến tháng 08 năm 2007 : Trưởng phòng Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Vietracimex - Bộ Giao thông vận tải
- Từ tháng 09 năm 1999 đến tháng 07 năm 2005 : Kiến trúc sư Viện Nghiên cứu thiết kế Trường học - Bộ Giáo dục và Đào tạo
|
TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN |
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.