Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT
Tên :
|
Đặng Quang Nam
|
Sinh năm :
|
20/05/1961
|
Số CMND :
|
031061001677
|
Cư trú :
|
An Đồng, An Dương, Hải Phòng
|
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
|
- Từ ngày 29 tháng 07 năm 2016 đến ngày 21 tháng 08 năm 2020 : Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sara Việt Nam
- Từ ngày 29 tháng 07 năm 2016 đến ngày 07 tháng 04 năm 2020 : Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sara Việt Nam
|
TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN |
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.