Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT
Tên :
|
Nguyễn Hoài Linh
|
Sinh năm :
|
17/11/1978
|
Trình độ :
|
Cử nhân
|
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
|
- Từ tháng 01 năm 2010 : Thành viên BKS Công ty CP Thủy điện Thác Bà
- Từ tháng 11 năm 2005 : Phó Chánh VP Công ty thủy điện Thác Bà
- Từ tháng 04 năm 2006 đến tháng 01 năm 2010 : Trưởng BKS, Công ty CP Thủy điện Thác Bà
- Từ tháng 06 năm 2003 đến tháng 10 năm 2005 : Chuyên viên Phòng TCLĐ Nhà máy Thủy điện Thác Bà
|
TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN |
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.