Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT
Tên :
|
Trần Thái Như
|
Sinh năm :
|
15/11/1959
|
Số CMND :
|
021667114
|
Nguyên quán :
|
Trung Quốc
|
Nơi sinh :
|
T.P Hồ Chí Minh
|
Cư trú :
|
Số 7, Đường số 10, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, T.P Hồ Chí Minh
|
Trình độ :
|
|
CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN |
Họ và tên |
Quan hệ |
Cổ phiếu |
Số lượng |
Tính đến ngày |
* Giá trị (tỷ VNĐ) |
Cô Cẩm Nguyệt |
Em chồng |
TLG |
604,473 |
29/08/2024 |
33.3 |
Cô Gia Thọ |
Chồng |
TLG |
4,924,605 |
29/08/2024 |
271.3 |
Cô Ngân Bình |
Em chồng |
TLG |
967,129 |
29/08/2024 |
53.3 |
Phan Nhựt Phương |
_ |
TLG |
573,813 |
29/08/2024 |
31.6 |
Cô Cẩm Châu |
Em chồng |
TLG |
48,422 |
29/08/2024 |
2.7 |
Cô Cẩm Ngọc |
Em chồng |
TLG |
347,039 |
29/08/2024 |
19.1 |
Cô Cẩm Trân |
Em chồng |
TLG |
28,972 |
29/08/2024 |
1.6 |
Cô Gia Đức |
Em chồng |
TLG |
201,769 |
29/08/2024 |
11.1 |
Cô Ngưu Tu |
Bố chồng |
TLG |
192,598 |
29/08/2024 |
10.6 |
Phan Nhựt Toàn |
_ |
TLG |
4,030 |
29/08/2024 |
0.2 |
Trần Xú Tài |
Em trai |
TLG |
26,422 |
29/08/2024 |
1.5 |
Trần Mỹ Ken |
Chị gái |
TLG |
11,242 |
29/08/2024 |
0.6 |
Nguyễn Thị Lệ Trinh |
_ |
TLG |
181,340 |
29/08/2024 |
10.0 |
(*) Tính theo giá cập nhật đến 26/09/2024
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
|
- Từ tháng 09 năm 2008 đến tháng 04 năm 2009 : Cố vấn Ban điều hành Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Long
- Từ tháng 04 năm 2008 đến tháng 08 năm 2008 : Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thiên Long Long Thành
- Từ năm 2000 đến tháng 03 năm 2008 : Trợ lý Tổng Giám đốc Công ty CP SX-TM Thiên Long
|
TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN |
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.