Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT
Tên :
|
Trần Công Quốc Bảo
|
Sinh năm :
|
1976
|
Nguyên quán :
|
N/A
|
Trình độ :
|
Cử nhân Kinh tế
|
CỔ PHIẾU ĐẠI DIỆN SỞ HỮU |
Tổ chức/Mã CP |
Số lượng |
Tỉ lệ |
Tính đến ngày |
* Giá trị (tỷ VNĐ) |
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
|
- Từ ngày 28 tháng 03 năm 2013 : Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư
- Từ ngày 28 tháng 03 năm 2013 đến ngày 22 tháng 08 năm 2016 : Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư
- Từ ngày 18 tháng 09 năm 2012 đến ngày 22 tháng 08 năm 2016 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư
- Từ ngày 05 tháng 10 năm 2012 đến ngày 28 tháng 03 năm 2013 : Phó Tổng GĐ Thường trực Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư
- Đến ngày 01 tháng 06 năm 2012 : Phó Tổng GĐ Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư
|
TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN |
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.