Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT
Tên :
|
Phạm Văn Tích
|
Sinh năm :
|
15/08/1960
|
Nguyên quán :
|
Nam Định
|
Cư trú :
|
Tòa nhà Sông Đà, Nhân Chính, Phường Nhân Chính, Thanh Xuân, HN
|
Trình độ :
|
Kỹ sư Thủy lợi
|
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
|
- Từ tháng 03 năm 2005 : Phó Tổng giám đốc công ty cổ phần tư vấn Sông Đà- kiêm giám đốc chi nhánh Tây Bắc
- Từ tháng 12 năm 2003 đến tháng 03 năm 2005 : Phó giám đốc công ty tư vấn xây dựng Sông Đà- Tổng công ty Sông Đà
- Từ tháng 11 năm 2002 đến tháng 11 năm 2003 : Phó tổng giám đốc công ty cổ phần thủy điện Sê San 3A- Tổng công ty Sông Đà
- Từ tháng 04 năm 2000 đến tháng 10 năm 2002 : Phó phòng quản lý chất lượng- Tổng công ty xây dựng thủy điện Sông Đà
- Từ tháng 02 năm 1986 đến tháng 03 năm 2000 : Trưởng phòng đầu tư tư vấn - Công ty tư vấn và khảo sát thiết kế- Tổng công ty xây dựng thủy điện Sông Đà
- Từ tháng 10 năm 1985 đến tháng 01 năm 1986 : Phòng kỹ thuật công ty xây dựng thủy công- Tổng công ty xây dựng thủy điện Sông Đà
- Từ tháng 09 năm 1982 đến tháng 04 năm 1985 : Bộ đội sư đoàn 355 quân khu II
- Từ tháng 09 năm 1976 đến tháng 09 năm 1982 : Sinh viên đai học Thủy Lợi
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.