Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT
Tên :
|
Nguyễn Thị Hạnh
|
Sinh năm :
|
03/02/1976
|
Số CMND :
|
074176000880
|
Nơi sinh :
|
Bình Dương
|
Cư trú :
|
F238 Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai
|
Điện thoại :
|
(0251) 8860 561
|
Trình độ :
|
- Thạc sỹ Kế toán quốc tế - Cử nhân Kinh tế - Cử nhân Kinh tế chính trị
|
CỔ PHIẾU ĐẠI DIỆN SỞ HỮU |
Tổ chức/Mã CP |
Số lượng |
Tỉ lệ |
Tính đến ngày |
* Giá trị (tỷ VNĐ) |
PDN
|
823,200 |
02.22% |
05/2012 |
91.4 |
SNZ
|
18,825,000 |
05.0% |
11/2017 |
630.6 |
SZG
|
10,430,499 |
19.0% |
12/2021 |
344.2 |
Tổng cộng : |
1,066.2 |
CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN |
Họ và tên |
Quan hệ |
Cổ phiếu |
Số lượng |
Tính đến ngày |
* Giá trị (tỷ VNĐ) |
Nguyễn Trung Hiếu |
Em trai |
PDN |
7,920 |
11/06/2024 |
0.9 |
(*) Tính theo giá cập nhật đến 20/09/2024
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
|
- Thạc sỹ Kế toán quốc tế
- Cử nhân Kinh tế
- Cử nhân Kinh tế chính trị
|
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
|
- Từ tháng 07 năm 2010 đến tháng 02 năm 2011 : Thành viên Hội đồng Thành viên Tổng Công ty phát triển Khu công nghiệp. Trưởng BKS Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai
- Từ tháng 06 năm 2009 đến tháng 06 năm 2010 : Trưởng ban Kiểm soát Công ty Phát triển KCN Biên Hòa, Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai
- Từ tháng 01 năm 2008 đến tháng 05 năm 2009 : Kế toán trưởng XN Dịch vụ KCN Sonadezi – Công ty Phát triển KCN Biên Hòa
- Từ tháng 09 năm 2005 đến tháng 12 năm 2007 : Phó phòng Tài chính Kế toán Công ty Phát triển KCN Biên Hòa
- Từ tháng 10 năm 2004 đến tháng 08 năm 2005 : Kế toán trưởng XN Phát triển Nhà Sonadezi – Công ty Phát triển KCN Biên hòa
- Từ tháng 04 năm 2004 đến tháng 09 năm 2004 : Nhân viên kế toán Công ty Phát triển KCN Biên Hòa
- Từ tháng 04 năm 2001 đến tháng 03 năm 2004 : Nhân viên Kế toán Công ty Thương mại Đầu tư và Phát triển Bình Dương
- Từ tháng 11 năm 1997 đến tháng 03 năm 2001 : Nhân viên Kế toán Công ty Phát triển KCN Biên Hòa
- Từ 03/2011 -08/2015: Thành viên HĐTV, Trưởng Ban Quản trị tổng hợp Tổng Công ty Phát triển Khu công nghiệp + Từ 09/2015-01/2016: Thành viên HĐTV, Giám đốc Xí nghiệp Dịch vụ Khu công nghiệp Giang Điền - Tổng Công ty Phát triển Khu công nghiệp + Từ 02/2016-03/2017: Thành viên HĐQT, Giám đốc Xí nghiệp Dịch vụ Khu công nghiệp Giang Điền - Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp + Từ 04/2017 đến T6/2017: Thành viên HĐQT, Giám đốc Xí nghiệp Dịch vụ Khu công nghiệp Giang Điền, Phó Tổng Giám đốc - Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp + Từ 07/2017 đến nay: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp; Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền.
|
TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN |
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.