Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT
Tên :
|
Nguyễn Đăng Bảo
|
Sinh năm :
|
26/07/1973
|
Số CMND :
|
197001972
|
Nguyên quán :
|
N/A
|
Cư trú :
|
Hải Vĩnh, Hải Lăng, Quảng Trị
|
Trình độ :
|
Cử nhân Kinh tế
|
(*) Tính theo giá cập nhật đến 26/09/2024
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
|
- Từ ngày 22 tháng 03 năm 2019 đến ngày 28 tháng 08 năm 2020 : Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế
- Từ ngày 22 tháng 05 năm 2017 đến ngày 22 tháng 03 năm 2019 : Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế
- Đến ngày 30 tháng 08 năm 2018 : Phó Tổng GĐ Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế
- Từ 2/2006 đến nay là Thành vên HĐQT Công ty CP Xây dựng- Giao thông Thừa Thiên Huế
Hiện nay: chức vụ - Giám đốc Chi nhánh Công ty CP xây dựng - Giao thông TT Huế tại Quảng Trị,
|
TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN |
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.