Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT
Tên :
|
Lê Xuân Tiến
|
Sinh năm :
|
05/04/1975
|
Nguyên quán :
|
Nam Định
|
Trình độ :
|
Kỹ sư Điện tử - Viễn thông
|
CỔ PHIẾU ĐẠI DIỆN SỞ HỮU |
Tổ chức/Mã CP |
Số lượng |
Tỉ lệ |
Tính đến ngày |
* Giá trị (tỷ VNĐ) |
VTC
|
705,430 |
15.58% |
05/2016 |
6.0 |
(*) Tính theo giá cập nhật đến 26/09/2024
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
|
- Kỹ sư Điện tử - Viễn thông
|
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
|
- Từ ngày 01 tháng 12 năm 2014 : Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Viễn thông VTC
- Từ tháng 07 năm 2005 : Công tác tại Công ty Cổ phần Viễn thông VTC.
- Từ ngày 06 tháng 05 năm 2014 đến ngày 01 tháng 07 năm 2020 : Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Viễn thông VTC
- Từ ngày 01 tháng 12 năm 2014 đến ngày 25 tháng 06 năm 2020 : Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Viễn thông VTC
- Từ ngày 10 tháng 06 năm 2011 đến ngày 15 tháng 06 năm 2015 : Công bố thông tin Công ty Cổ phần Viễn thông VTC
- Từ tháng 12 năm 1995 đến tháng 06 năm 2005 : Công tác tại Công ty Viễn Thông Đắk Lắk - Đắk Nông.
|
TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN |
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.