Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT
Tên :
|
Lê Văn Tam
|
Sinh năm :
|
10/11/1937
|
Nguyên quán :
|
Thanh Hoá
|
Trình độ :
|
Cử nhân
|
CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN |
Họ và tên |
Quan hệ |
Cổ phiếu |
Số lượng |
Tính đến ngày |
* Giá trị (tỷ VNĐ) |
Lê Thanh Tùng |
Con trai |
LSS |
597,050 |
31/12/2019 |
7.6 |
Lê Văn Tiến |
Con trai |
LSS |
1,788,962 |
30/06/2019 |
22.8 |
Lê Trung Thành |
Con trai |
LSS |
1,655,052 |
19/03/2021 |
21.1 |
_ |
_ |
VFMVF4 |
40,000 |
31/12/2009 |
0.3 |
Lê Văn Tân |
Con trai |
LSS |
966,360 |
31/12/2019 |
12.3 |
Lê Thị Tâm |
Con gái |
LSS |
155,000 |
02/02/2021 |
2.0 |
Phùng Thị Tâm |
Con dâu |
LSS |
316,712 |
30/06/2014 |
4.0 |
Lê Xuân Bách |
Cháu |
LSS |
750 |
30/06/2014 |
0.0 |
Lê Thị Phương Thảo |
Cháu |
LSS |
2,802,500 |
08/02/2021 |
35.7 |
Lê Thu Thủy |
Cháu |
LSS |
455,610 |
06/09/2018 |
5.8 |
Bùi Thị Thu Nga |
Con dâu |
LSS |
3,250 |
31/12/2019 |
0.0 |
(*) Tính theo giá cập nhật đến 26/09/2024
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
|
- Từ tháng 08 năm 2002 : Chủ tịch HĐQT, Phó bí thư Đảng uỷ casuco, Chủ tịch Hiệp hội mía đường Việt Nam.
- Từ tháng 01 năm 2000 đến tháng 07 năm 2002 : Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Lasuco, Phó bí thư Đảng uỷ Lasuco, Chủ tịch hiệp hội mía đường Lam Sơn, đại biểu quốc hội khoá X.
- Từ tháng 07 năm 1992 đến tháng 12 năm 1999 : Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty mía đường I. Kiêm Giám đốc Công ty đường Lam Sơn. Phó bí thư Đảng uỷ Công ty đường Lam Sơn. Chủ tịch Hiệp hội mía đường Lam Sơn. Đại biểu quốc hội khoá IX và X.
- Từ tháng 11 năm 1988 đến tháng 06 năm 1992 : Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty mía đường I Kiêm Giám đốc nhà máy đường Lam Sơn, Phó bí thư Đảng uỷ Nhà máy đường Lam Sơn.
- Từ tháng 07 năm 1982 đến tháng 10 năm 1988 : Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Thanh Hoá. Kiêm trưởng ban quản lý xây dựng vùng mía Thanh Hoá.
- Từ tháng 07 năm 1978 đến tháng 06 năm 1986 : Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Tỉnh Thanh Hoá
- Từ tháng 02 năm 1977 đến tháng 06 năm 1978 : Trưởng Phòng Kế hoạch Cty Nông nghiệp Tỉnh Thanh Hoá.
- Từ tháng 07 năm 1975 đến tháng 01 năm 1977 : Phó Phòng Kế hoạch Cty Nông nghiệp Tỉnh Thanh Hoá.
- Từ tháng 10 năm 1971 đến tháng 06 năm 1975 : Công tác tại phòng Kế hoạch Ty Nông nghiệp Tỉnh Thanh Hoá.
|
TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN |
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.