Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT
Tên :
|
Hoàng Hải Việt
|
Sinh năm :
|
23/01/1973
|
Số CMND :
|
171586494
|
Nguyên quán :
|
Phường Điện biên, TP Thanh hóa, tỉnh Thanh hóa.
|
Nơi sinh :
|
Đông sơn, Thanh hóa.
|
Cư trú :
|
số 80, Đường Lê Văn An, P. Đông thọ, TP Thanh hóa, Thanh hóa
|
Trình độ :
|
- Kỹ sư Xây dựng - Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
|
CỔ PHIẾU ĐẠI DIỆN SỞ HỮU |
Tổ chức/Mã CP |
Số lượng |
Tỉ lệ |
Tính đến ngày |
* Giá trị (tỷ VNĐ) |
(*) Tính theo giá cập nhật đến 26/09/2024
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
|
- Kỹ sư Xây dựng
- Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
|
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
|
- Từ tháng 10 năm 2013 đến tháng 07 năm 2014 : Bí thư Đảng ủy; TVHĐQT, Tổng giám đốc - Công ty cổ phần Sông Đà 25
- Từ tháng 08 năm 2013 đến tháng 10 năm 2013 : UVBCH Đảng bộ khoá XVI; TVHĐQT, Tổng giám đốc công ty - Công ty cổ phần Sông Đà 25
- Từ tháng 05 năm 2006 đến tháng 07 năm 2013 : TVHĐQT, Phó Tổng giám đốc công ty, Giám đốc XN Sông Đà 25.3 - Công ty cổ phần Sông Đà 25
- Từ tháng 01 năm 2006 đến tháng 05 năm 2006 : Giám đốc xí nghiệp công ty cổ phần Sông Đà 25
- Từ tháng 06 năm 2003 đến tháng 01 năm 2006 : Giám đốc xí nghiệp công ty Sông Đà 25
- Từ tháng 10 năm 2002 đến tháng 06 năm 2003 : Giám đốc xí nghiệp công ty xây dựng 2 Thanh Hóa
|
TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN |
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.