Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT
Tên :
|
Đường Hùng Cường
|
Sinh năm :
|
07/08/1977
|
Số CMND :
|
012757736
|
Nguyên quán :
|
Xã Đức Vĩnh – huyện Đức Thọ - Tỉnh Hà Tĩnh
|
Cư trú :
|
Số 05 Đường Lê Lợi - Phường Lê Lợi - TP.Vinh - Nghệ An
|
Trình độ :
|
- Kiến trúc sư - Thạc sỹ
|
CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN |
Họ và tên |
Quan hệ |
Cổ phiếu |
Số lượng |
Tính đến ngày |
* Giá trị (tỷ VNĐ) |
Lê Thị Bạch Tuyết |
Mẹ |
PXA |
3,000 |
31/12/2014 |
0.0 |
(*) Tính theo giá cập nhật đến 26/09/2024
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
|
- Kiến trúc sư
- Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh quốc tế
|
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
|
- Từ tháng 05 năm 2011 : Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An
- Từ tháng 11 năm 2009 đến tháng 05 năm 2011 : Bí thư chi bộ, UV HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An
- Từ tháng 03 năm 2009 đến tháng 11 năm 2009 : Phó Tổng giám đốc, kiêm Giám đốc XN PVIT 10 Công ty CP Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An
- Từ tháng 10 năm 2008 đến tháng 03 năm 2009 : CB quản lý, Quyền Giám đốc XN PVIT 10 Công ty CP Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An
- Từ năm 2005 đến năm 2008 : Cán bộ quản lý- Phó Giám đốc CN Tổng Công ty Xây dựng Sông Hồng tại miền Trung
- Từ năm 2001 đến năm 2005 : Cán bộ kỹ thuật Tổng Công ty Xây dựng Sông Hồng – Chi nhánh tại Hà Nội
|
TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN |
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.