Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT
Tên :
|
Đinh Văn Sơn
|
Sinh năm :
|
31/08/1971
|
Số CMND :
|
191204073
|
Nguyên quán :
|
Thừa Thiên - Huế
|
Nơi sinh :
|
Nghệ An
|
Cư trú :
|
236 Bạch Đằng, Phường Phú Hiệp, TP Huế
|
Trình độ :
|
Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
|
(*) Tính theo giá cập nhật đến 26/09/2024
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
|
- Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
|
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
|
- Từ tháng 05 năm 2011 : Phó TGĐ - Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ
- Từ ngày 11 tháng 08 năm 2017 đến ngày 28 tháng 05 năm 2020 : Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ
- Từ ngày 07 tháng 04 năm 2009 đến ngày 26 tháng 05 năm 2011 : Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ
- Từ tháng 12/1993 - 6/1994: Nhân viên - Ban CBSX - NMT Thác Mơ
Từ tháng 6/1994 - 1/1998: Trưởng nhóm kích từ - Tổ thí nghiệm - PXSC - NMT Thác Mơ Từ tháng 2/1998 - 12/2000: Tổ trưởng tổ thí nghiệm thông tin kiêm trưởng nhóm tự động - PXSC T - NMT Thác Mơ Từ tháng 12/2000 - 5/2004: Phó quản đốc, kiêm Tổ trưởng tổ thí nghiệm thông tin - PXSC - NMT Thác Mơ Từ tháng 6/2004 - 7/2007: Quản đốc, kiêm Tổ trưởng tổ thí nghiệm thông tin - PXSC - Công ty Thủy điện Thác Mơ Từ tháng 8/2007 - 3/2008: Trưởng phòng Kỹ thuật - Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ Từ tháng 4/2008 - 3/2009: Trưởng phòng Kế hoạch vật tư - Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ Từ 09/03/2009 đến nay: Trưởng phòng Dự án - Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ
|
TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN |
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.