Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT
Tên :
|
Phạm Quang Vũ
|
Sinh năm :
|
12/02/1959
|
Nguyên quán :
|
Thái Bình
|
Trình độ :
|
Cử nhân Kinh tế
|
CỔ PHIẾU ĐẠI DIỆN SỞ HỮU |
Tổ chức/Mã CP |
Số lượng |
Tỉ lệ |
Tính đến ngày |
* Giá trị (tỷ VNĐ) |
VCF
|
0 |
|
08/2015 |
0.0 |
VCF
|
6,644,784 |
25.0% |
12/2012 |
1,452.5 |
Tổng cộng : |
1,452.5 |
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
|
- Từ ngày 10 tháng 04 năm 2013 : Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần VinaCafé Biên Hòa
- Từ ngày 10 tháng 04 năm 2013 đến ngày 24 tháng 06 năm 2020 : Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần VinaCafé Biên Hòa
- Từ ngày 05 tháng 05 năm 2010 đến ngày 11 tháng 05 năm 2013 : Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần VinaCafé Biên Hòa
- Từ ngày 15 tháng 05 năm 2010 đến ngày 10 tháng 04 năm 2013 : Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần VinaCafé Biên Hòa
- Từ ngày 01 tháng 01 năm 2005 đến ngày 04 tháng 05 năm 2010 : Thành viên HĐQT, P.Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa
- Từ ngày 01 tháng 10 năm 2004 đến tháng 12 năm 2004 : Phó Giám đốc Nhà máy Cà phê Biên Hoà
- Từ ngày 01 tháng 01 năm 2001 đến tháng 09 năm 2004 : Trưởng phòng Kinh doanh Nhà máy Cà phê Biên Hoà
- Từ ngày 01 tháng 01 năm 1996 đến tháng 12 năm 2000 : Tổ trưởng tổ cung tiêu Nhà máy Cà phê Biên Hoà
- Từ ngày 01 tháng 06 năm 1988 đến tháng 12 năm 1995 : Nhân viên tổ nghiệp vụ Nhà máy Cà phê Biên Hoà
|
TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN |
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.