Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT
Tên :
|
Kiều Văn Mát
|
Sinh năm :
|
25/08/1969
|
Số CMND :
|
141403007
|
Nguyên quán :
|
Phả Lại – Chí Linh – Hải Dương
|
Nơi sinh :
|
Hải Dương
|
Cư trú :
|
Phả Lại – Chí Linh – Hải Dương
|
Trình độ :
|
- Thạc sỹ - Cử nhân - Đại học Kinh tế Quốc dân - Cử nhân - Đại học Luật Hà Nội
|
CỔ PHIẾU ĐẠI DIỆN SỞ HỮU |
Tổ chức/Mã CP |
Số lượng |
Tỉ lệ |
Tính đến ngày |
* Giá trị (tỷ VNĐ) |
CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN |
Họ và tên |
Quan hệ |
Cổ phiếu |
Số lượng |
Tính đến ngày |
* Giá trị (tỷ VNĐ) |
Kiều Quang Vọng |
Anh trai |
SCL |
350,514 |
16/05/2024 |
10.0 |
Kiều Văn Cao |
Em trai |
SCL |
21,468 |
22/05/2024 |
0.6 |
Kiều Văn Phu |
Anh trai |
SCL |
19,257 |
14/12/2023 |
0.5 |
Vũ Thị Thanh Huyền |
Vợ |
SCL |
72,395 |
14/12/2023 |
2.1 |
Kiều Thị Miền |
Em gái |
SCL |
800 |
26/08/2024 |
0.0 |
Kiều Văn Cường |
Cháu |
SCL |
4,633 |
14/12/2023 |
0.1 |
Kiều Thị Dung |
_ |
SCL |
4,824 |
14/12/2023 |
0.1 |
(*) Tính theo giá cập nhật đến 26/09/2024
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
|
- Thạc sỹ Kinh tế
- Đại học Luật Hà Nội - Cử nhân Luật
- Đại học Kinh tế Quốc dân - Cử nhân Kinh tế
|
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
|
- Từ tháng 01 năm 2008 : Chủ tịch HĐQT , kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Sông Đà Cao Cường.
- Từ ngày 01 tháng 05 năm 2015 đến ngày 23 tháng 11 năm 2017 : Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường
- Từ tháng 05 năm 2007 đến tháng 12 năm 2007 : Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sông Đà 12 Cao Cường
- Từ tháng 05 năm 2004 đến tháng 04 năm 2007 : Chủ tịch HĐQT Công ty CP Công nghiệp Dịch vụ Cao Cường.
- Từ tháng 01 năm 2004 đến tháng 04 năm 2004 : Chủ tịch HĐQT Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Phả Lại.
- Từ năm 1993 đến năm 2003 : Chủ nhiệm HTX công nghiệp Cao Cường
|
TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN |
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.