Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT
Tên :
|
Bùi Chiến Phong
|
Sinh năm :
|
1975
|
Nguyên quán :
|
N/A
|
Trình độ :
|
Kỹ sư
|
(*) Tính theo giá cập nhật đến 19/09/2024
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
|
- Từ tháng 01 năm 2007 : Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc-Công ty Cổ phần Kiến trúc & Xây dựng Hà Việt
- Từ tháng 12 năm 1999 : Kiến trúc sư, Trợ lý Giám đốc khu vực Châu Á-Tập đoàn tư vấn The Louis Berger Group, Inc. (Mỹ)
- Từ tháng 05 năm 1999 đến tháng 11 năm 1999 : Giám đốc-Văn phòng Kiến trúc & Nội thất F-Group
- Từ tháng 08 năm 1998 đến tháng 10 năm 1998 : Kiến trúc sư thực tập-Công ty tư vấn VAB (Thụy Điển)
- Từ tháng 10 năm 1997 đến tháng 07 năm 1998 : Kiến trúc sư thực tập-Công ty tư vấn Haas Consult (Đức)
|
TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN |
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.