Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT
Tên :
|
Lưu Đức Quang
|
Sinh năm :
|
12/11/1974
|
Trình độ :
|
- Cử nhân Tài chính - Kế toán - Thạc sỹ Tài chính - Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh - Đại học Thương mại
|
CHỨC VỤ HIỆN TẠI |
Vị trí |
Tổ chức |
Thời gian bổ nhiệm |
Giám đốc |
Công ty TNHH C.E.O Quốc tế |
11/2012 |
Phó Tổng GĐ |
CTCP Đầu tư CEO |
11/2012 |
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
|
- Đại học Thương mại - Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
- Cử nhân Tài chính - Kế toán
- Thạc sỹ Tài chính
|
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
|
- Từ ngày 19 tháng 05 năm 2014 : Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Chứng khoán Artex
- Từ ngày 19 tháng 05 năm 2014 đến ngày 31 tháng 07 năm 2018 : Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex
- Từ ngày 19 tháng 05 năm 2014 đến ngày 08 tháng 08 năm 2017 : Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex
|
TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN |
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.