Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT
Tên :
|
Phạm Duy Hiếu
|
Sinh năm :
|
26/02/1978
|
Số CMND :
|
025668427
|
Nguyên quán :
|
Hải Phòng
|
Trình độ :
|
- Thạc sỹ Tài chính, Lưu thông tiền tệ và Tín dụng - Đại học Kinh tế Quốc dân (2004) - Cử nhân Ngân hàng-Tài chính - Đại học Kinh tế Quốc dân (1999) - Cử nhân Ngoại ngữ - Đại học Ngoại ngữ (1998)
|
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
|
- năm 2004: Đại học Kinh tế Quốc dân - Thạc sỹ Tài chính, Lưu thông tiền tệ và Tín dụng
- năm 1999: Đại học Kinh tế Quốc dân - Cử nhân Ngân hàng-Tài chính
- năm 1998: Đại học Ngoại ngữ - Cử nhân Ngoại ngữ
|
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
|
- Từ ngày 18 tháng 10 năm 2018 đến ngày 01 tháng 04 năm 2020 : Quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình
- Từ ngày 07 tháng 08 năm 2012 đến ngày 04 tháng 05 năm 2015 : Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình
- Từ tháng 04 năm 2011 đến tháng 12 năm 2011 : Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối khách hàng doanh nghiệp kiêm nhiệm Giám đốc Sở giao dịch Ngân hàng TMCP An Bình
- Từ tháng 03 năm 2010 đến tháng 03 năm 2011 : Phó Tổng Giám đốc khối Khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP An Bình
- Từ tháng 10 năm 2008 đến tháng 03 năm 2010 : Phó tổng Giám đốc Phụtrách tài chính Công ty cổ phần Nhựa Ngọc Nghĩa
- Từ tháng 10 năm 2007 đến tháng 10 năm 2008 : Giám đốc điều hành văn phòng TP.HCM - Công ty cổ phần chứng khóan Vincom
- Từ tháng 04 năm 2007 đến tháng 10 năm 2007 : Thành viên Ban Trù bị thành lập công ty cổ phần Quản lý quỹ SABECO
|
TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN |
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.