Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT
Tên :
|
Nguyễn Duyên Hiếu
|
Sinh năm :
|
10/11/1975
|
Số CMND :
|
11121237
|
Nguyên quán :
|
Hà Tây
|
Trình độ :
|
Thạc sỹ Quản trị doanh nghiệp
|
CỔ PHIẾU ĐẠI DIỆN SỞ HỮU |
Tổ chức/Mã CP |
Số lượng |
Tỉ lệ |
Tính đến ngày |
* Giá trị (tỷ VNĐ) |
GSP
|
5,400,000 |
08.8% |
02/2020 |
70.5 |
PCT
|
1,500,000 |
03.0% |
05/2013 |
18.9 |
Tổng cộng : |
89.4 |
CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN |
Họ và tên |
Quan hệ |
Cổ phiếu |
Số lượng |
Tính đến ngày |
* Giá trị (tỷ VNĐ) |
Nguyễn Thị Hải Anh |
Vợ |
GSP |
6,600 |
27/06/2024 |
0.1 |
Nguyễn Thị Hiên |
Em dâu |
PVT |
2,000 |
19/09/2024 |
0.1 |
(*) Tính theo giá cập nhật đến 20/09/2024
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
|
- Thạc sỹ Quản trị doanh nghiệp
|
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
|
- Từ tháng 04 năm 2015 : Phó Bí thư Chi bộ - UV.HĐQT – Giám đốc Công ty CP Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế
- Từ ngày 24 tháng 02 năm 2011 : Giám đốc Công ty CP Vận tải Dầu khí Cửu Long
- Từ ngày 11 tháng 09 năm 2018 đến ngày 16 tháng 06 năm 2021 : Phó Tổng GĐ Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí
- Từ tháng 05 năm 2012 đến tháng 03 năm 2015 : Bí thư Đảng uỷ - UV.HĐQT – Giám đốc Công ty CP Dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu Long
- Từ tháng 03 năm 2011 đến tháng 04 năm 2012 : Phó Bí thư Chi Bộ/Đảng bộ, Tổng giám đốc/Giám đốc Công ty CP
Dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu Long
- Từ tháng 11 năm 2010 đến ngày 23 tháng 02 năm 2011 : Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Nam (PV Gas)
- Từ tháng 10 năm 2009 đến tháng 10 năm 2010 : Phó Tổng Giám đốc Công ty Kinh doanh sản phẩm khí (PVGas Trading)
- Từ tháng 04 năm 2007 đến tháng 09 năm 2009 : Giám đốc Công ty TNHH MTV Vận tải Dầu khí Hà Nội (thuộc PVTrans)
- Từ tháng 11 năm 2007 đến tháng 07 năm 2009 : Kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương
- Từ tháng 04 năm 2007 đến tháng 10 năm 2007 : Giám đốc kiêm Chủ tịch Xí nghiệp Dịch vụ Dầu khí Thái Bình
- Từ tháng 11 năm 2004 đến tháng 03 năm 2007 : Giám đốc Xí nghiệp Dịch vụ Dầu khí Thái Bình (thuộc PTSC)
- Từ tháng 08 năm 2003 đến tháng 06 năm 2004 : Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ Thuật Dầu khí
- Từ tháng 02 năm 2003 đến tháng 07 năm 2003 : Phó phòng Hành chính Tổng hợp Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ Thuật Dầu khí
- Từ tháng 08 năm 2001 đến tháng 01 năm 2003 : Tổ trường phòng Đầu tư Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ Thuật Dầu khí
- Từ tháng 09 năm 1998 đến tháng 07 năm 2001 : Chuyên viên văn phòng Đảng ủy Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ Thuật Dầu khí
- Từ tháng 09 năm 1997 đến tháng 08 năm 1998 : Chuyên viên Kinh tế kế hoạch Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ Thuật Dầu khí (PTSC)
|
TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN |
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.