Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT
Tên :
|
Dương Ngọc Kim
|
Sinh năm :
|
18/08/1958
|
Nguyên quán :
|
Sóc Trăng
|
Nơi sinh :
|
Sóc Trăng
|
Cư trú :
|
29 Trần Hưng Đạo, Phường 3, TP Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
|
Điện thoại :
|
079 3822203
|
Trình độ :
|
- Cử nhân - Cử nhân
|
CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN |
Họ và tên |
Quan hệ |
Cổ phiếu |
Số lượng |
Tính đến ngày |
* Giá trị (tỷ VNĐ) |
Hồ Quốc Lực |
Chồng |
FMC |
710,000 |
31/12/2022 |
33.2 |
Hồ Hoa Đông |
Con |
FMC |
60,000 |
28/12/2021 |
2.8 |
(*) Tính theo giá cập nhật đến 19/09/2024
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
|
- Cử nhân Luật
- Cử nhân Quản trị Kinh doanh
|
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
|
- Từ tháng 10 năm 2009 đến ngày 16 tháng 04 năm 2010 : Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta
- Từ tháng 04 năm 2007 đến tháng 10 năm 2009 : Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta
- Từ năm 2003 đến tháng 03 năm 2007 : Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta
- Từ năm 1997 đến năm 2003 : Phó Giám đốc Công ty Thực phẩm XNK Tổng hợp Sóc
Trăng
- Từ năm 1996 đến năm 1997 : Quản đốc Công ty Thực phẩm XNK Tổng hợp Sóc Trăng (FIMEX VN)
- Từ năm 1992 đến năm 1995 : Phó Quản đốc Công ty Thủy sản XNK Tổng hợp Sóc Trăng
- Từ năm 1987 đến năm 1992 : Trưởng ca sản xuất tại Xí nghiệp Đông lạnh Cần Thơ
(Cafatex)
- Từ năm 1978 đến năm 1986 : Trưởng ca sản xuất tại Công ty Thủy sản XNK Tổng
hợp Sóc Trăng (STAPIMEX)
|
TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN |
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.