Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT
Tên :
|
Phạm Thị Việt Nga
|
Sinh năm :
|
20/12/1951
|
Số CMND :
|
361139945
|
Nguyên quán :
|
Cần Thơ
|
Cư trú :
|
118/1 đường 30/4, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ
|
Trình độ :
|
- Dược sỹ - Đại học Dược (1980) - Tiến sỹ
|
CHỨC VỤ HIỆN TẠI |
Vị trí |
Tổ chức |
Thời gian bổ nhiệm |
Chủ tịch HĐQT |
CTCP Tảo Vĩnh Hảo |
|
CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN |
Họ và tên |
Quan hệ |
Cổ phiếu |
Số lượng |
Tính đến ngày |
* Giá trị (tỷ VNĐ) |
Phạm Việt Thắng |
Em trai |
DHG |
4 |
31/12/2018 |
0.0 |
(*) Tính theo giá cập nhật đến 19/09/2024
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
|
- Năm 1975 - năm 1980: Đại học Dược - Dược sỹ
- Tiến sỹ Kinh tế
|
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
|
- Từ năm 2004 : Tổng Giám đốc CTCp Dược Hậu Giang.
- Từ ngày 28 tháng 04 năm 2014 đến ngày 11 tháng 06 năm 2019 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang
- Từ ngày 01 tháng 05 năm 2014 đến ngày 01 tháng 09 năm 2017 : Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang
- Từ năm 2004 đến ngày 28 tháng 04 năm 2014 : Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang
- Từ năm 2004 đến ngày 01 tháng 07 năm 2012 : Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang
- Từ năm 1988 đến năm 2004 : Giám đốc XNLH Dược Hậu Giang.
- Từ năm 1986 đến năm 1988 : Giám đốc Công ty Cung ứng Vật tư Y tế Tỉnh Hậu Giang.
- Từ năm 1980 đến năm 1986 : Chủ nhiệm Hiệu thuốc Thốt Nốt.
- Từ năm 1975 đến năm 1980 : Học văn hóa và Đại học Dược.
- Từ năm 1964 đến năm 1975 : Tham gia kháng chiến chống Mỹ.
|
TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN |
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.