Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT
Tên :
|
Võ Thùy Dương
|
Sinh năm :
|
02/06/1991
|
Số CMND :
|
024636978
|
Nơi sinh :
|
Tp Hồ Chí Minh
|
Trình độ :
|
Cử nhân Quản trị Kinh doanh
|
CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN |
Họ và tên |
Quan hệ |
Cổ phiếu |
Số lượng |
Tính đến ngày |
* Giá trị (tỷ VNĐ) |
Võ Thái Sơn |
Em trai |
APC |
800,000 |
31/12/2022 |
5.4 |
(*) Tính theo giá cập nhật đến 20/09/2024
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
|
- Cử nhân Quản trị Kinh doanh
|
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
|
- Từ ngày 06 tháng 02 năm 2015 đến nay : Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty CP Chiếu xạ An Phú
- Từ ngày 01 tháng 02 năm 2015 đến ngày 05 tháng 02 năm 2015 : Tổng Giám đốc Công ty CP Chiếu xạ An Phú
- Từ ngày 01 tháng 12 năm 2014 đến ngày 31 tháng 01 năm 2015 : Làm việc tại Công ty cổ phần Chiếu xạ An Phú với cương vị phó tổng giám đốc
- Từ ngày 06 tháng 02 năm 2014 đến ngày 01 tháng 12 năm 2014 : Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc công ty CP Chiếu xạ An Phú
|
TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN |
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.