Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT
Tên :
|
Đỗ Thành Trung
|
Sinh năm :
|
05/11/1972
|
Nguyên quán :
|
Tân Dân, Khoái Châu, Hưng Yên
|
Nơi sinh :
|
Tân Dân, Khoái Châu, Hưng Yên
|
Cư trú :
|
Nhà 34T, Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Nhân Chính, Hà Nội
|
Trình độ :
|
MBA
|
CỔ PHIẾU ĐANG NẮM GIỮ |
Xem lịch sử mua - bán cổ phiếu
|
Mã CP |
Số lượng |
Tỉ lệ |
Tính đến ngày |
* Giá trị (tỷ VNĐ) |
VDL |
324,822 |
2.216% |
30/06/2021 |
4.1 |
MEG |
13,565,970 |
30.832% |
31/12/2019 |
176.4 |
Tổng cộng : |
180.5 |
(*) Tính theo giá cập nhật đến 26/09/2024
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
|
- MBA Quản trị doanh nghiệp
|
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
|
- Từ ngày 08 tháng 01 năm 2015 đến ngày 29 tháng 09 năm 2020 : Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng
- Từ ngày 01 tháng 04 năm 2018 đến ngày 01 tháng 07 năm 2020 : Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng
- Từ ngày 27 tháng 04 năm 2012 đến ngày 08 tháng 01 năm 2015 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng
- Từ năm 1995 đến nay: GĐ điều hành Elmich Group tại Cộng Hòa Séc
- Năm 2011 đến nay: Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ CTCP Megram
|
TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN |
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.