Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT
Tên :
|
Trần Phước Thương
|
Sinh năm :
|
01/01/1966
|
Số CMND :
|
200828004
|
Nguyên quán :
|
Hòa Nhơn – Hòa Vang – Đà Nẵng
|
Cư trú :
|
35 Đặng Thai Mai, TP. Đà Nẵng
|
Trình độ :
|
- Cử nhân - Kỹ sư
|
(*) Tính theo giá cập nhật đến 27/09/2024
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
|
- Cử nhân Quản trị Kinh doanh
- Kỹ sư Hóa
|
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
|
- Từ tháng 11 năm 2016 : Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng
- Từ tháng 04 năm 2008 đến tháng 10 năm 2016 : Trưởng phòng Tổ chức hành chính, Công ty TNHH MTV Cấp nước Đà Nẵng
- Từ tháng 11 năm 2001 đến tháng 03 năm 2008 : Phó Trưởng phòng Tổ chức hành chính, Công ty Cấp nước Đà Nẵng
- Từ tháng 04 năm 1998 đến tháng 10 năm 2001 : Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng TP.Đà Nẵng
- Từ tháng 04 năm 1994 đến tháng 03 năm 1998 : Quản đốc Nhà máy xi măng Hòa Khương; Trưởng phòng Marketing Nhà máy xi măng Hòa Khương; Trưởng phòng Tổng hợp Nhà máy xi măng Hòa Khương
- Từ tháng 12 năm 1990 đến tháng 04 năm 1994 : Cán bộ Kỹ thuật, Quản đốc phân xưởng Nhà máy Thuốc lá Đà Nẵng
|
TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN |
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.