Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT
Tên :
|
Võ Như Hùng
|
Sinh năm :
|
22/08/1969
|
Số CMND :
|
011537099
|
Cư trú :
|
Số 32, ngách 22/111 Cù Chính Lan, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội
|
Trình độ :
|
Thạc sỹ Thủy lợi
|
(*) Tính theo giá cập nhật đến 26/09/2024
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
|
- Từ tháng 01 năm 2016 : Phó TGĐ Tổng Công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP (HEC);
Là người đại diện vốn của HEC tại Công ty CP Tư vấn Khảo sát và Xây dựng số 2 (ICC2)
- Từ tháng 09 năm 2014 đến tháng 12 năm 2015 : Phó TGĐ kiêm Trưởng phòng Kinh doanh Tổng Công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP (HEC);
Là người đại diện vốn của HEC tại Công ty CP Tư vấn Khảo sát và Xây dựng số 2 (ICC2)
- Từ tháng 05 năm 2013 đến tháng 08 năm 2014 : Thành viên HĐQT Tổng Công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP (HEC)
- Từ tháng 01 năm 2013 đến tháng 08 năm 2014 : Trưởng phòng Kinh doanh Tổng Công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP (HEC)
- Từ tháng 03 năm 2012 đến tháng 12 năm 2012 : Phó trưởng phòng Kinh doanh Tổng Công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP (HEC)
- Từ tháng 11 năm 2011 đến tháng 02 năm 2012 : Chủ nhiệm dự án - Tổng Công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP (HEC)
- Từ tháng 10 năm 2009 đến tháng 10 năm 2011 : Kỹ sư Thủy lợi - Công ty CP Thủy lợi Sông Tranh 4
- Từ tháng 07 năm 2004 đến tháng 09 năm 2009 : Phó Giám đốc Công ty Tư vấn 13 - Công ty Khảo sát Thiết kế Thủy lợi 1
- Từ tháng 02 năm 1995 đến tháng 07 năm 2004 : Thiết kế viên - Công ty Khảo sát thiết kế thủy lợi 1 nay là Tổng Công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP (HEC)
|
TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN |
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.