Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT
Tên :
|
Trần Đình Được
|
Sinh năm :
|
20/06/1980
|
Số CMND :
|
205172972
|
Cư trú :
|
Khối phố 6, P. An Sơn, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
|
Trình độ :
|
Cử nhân Kế toán doanh nghiệp sản xuất - Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội (2005)
|
CỔ PHIẾU ĐẠI DIỆN SỞ HỮU |
Tổ chức/Mã CP |
Số lượng |
Tỉ lệ |
Tính đến ngày |
* Giá trị (tỷ VNĐ) |
QNU
|
350,000 |
05.15% |
04/2017 |
3.4 |
CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN |
Họ và tên |
Quan hệ |
Cổ phiếu |
Số lượng |
Tính đến ngày |
* Giá trị (tỷ VNĐ) |
Trần Đình Định |
Em ruột |
QNU |
1,000 |
24/12/2018 |
0.0 |
Nguyễn Thị Trúc Uyên |
Vợ |
QNU |
21,300 |
24/04/2019 |
0.2 |
(*) Tính theo giá cập nhật đến 26/09/2024
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
|
- Năm 2001 - năm 2005: Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội - Cử nhân Kế toán doanh nghiệp sản xuất
|
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
|
- Từ tháng 12 năm 2015 đến nay : TV HĐQT kiêm Kế toán trưởng Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Nam
- Từ tháng 12 năm 2015 đến ngày 24 tháng 12 năm 2020 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Nam
- Từ tháng 01 năm 2008 đến tháng 12 năm 2015 : Đảng ủy viên - Bí thư Chi bộ MTĐT các huyện - Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Quảng Nam
- Từ tháng 07 năm 2007 đến tháng 12 năm 2007 : Phó Bí thư Chi bộ Văn phòng Công ty - Phụ trách kế toán Công ty Môi trường Đô thị Quảng Nam
- Từ tháng 07 năm 2006 đến tháng 06 năm 2007 : Ủy viên Chi bộ Văn phòng Công ty - Phó phòng KTTV Công ty Môi trường Đô thị Quảng Nam
- Từ tháng 11 năm 2005 đến tháng 06 năm 2006 : Phó GĐ Xí nghiệp Môi trường Đô thị Đại Lộc trực thuộc Công ty Môi trường Đô thị Quảng Nam
- Từ tháng 01 năm 2003 đến tháng 10 năm 2005 : Nhân viên Xí nghiệp Môi trường Đô thị Đại Lộc trực thuộc Công ty Môi trường Đô thị Quảng Nam
|
TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN |
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.