Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT
Tên :
|
Trần Hoàng Tuấn
|
Sinh năm :
|
1977
|
Trình độ :
|
Cử nhân Kinh tế
|
(*) Tính theo giá cập nhật đến 26/09/2024
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
|
- Từ ngày 06 tháng 09 năm 2019 đến ngày 08 tháng 05 năm 2020 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến
- Từ ngày 22 tháng 05 năm 2014 đến ngày 06 tháng 09 năm 2019 : Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến
- 1999-2005: Kiểm soát viên cục Hải Quan tỉnh Đồng Nai
2005-2008: Giám đốc kinh doanh DNTN Tân Xuân Anh 2009-nay: *Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP VLXD thế giới nhà *Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty CP ĐT-TM Đại Thế Giới *Chủ tịch hội đồng quản trị công ty CP Tuấn An Phú *Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty ĐT - XD Đồng Phúc Tiến *06/2013-05/2014: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần DIC Đồng Tiến *05/2014: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần DIC Đồng Tiến
|
TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN |
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.