Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT
Tên :
|
Trịnh Vinh Thanh
|
Sinh năm :
|
08/05/1977
|
Số CMND :
|
230511171
|
Nguyên quán :
|
xã Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
|
Cư trú :
|
Hoàng Văn Thái, P. Hoa Lư, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
|
Trình độ :
|
Kỹ sư Điện
|
(*) Tính theo giá cập nhật đến 26/09/2024
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
|
- Từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 : Trưởng phòng Kỹ thuật – Sản xuất
- Từ ngày 20 tháng 05 năm 2016 đến ngày 01 tháng 08 năm 2020 : Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai
- Từ ngày 01 tháng 07 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2016 : Quyền trưởng phòng Kỹ thuật – Sản xuất
- Năm 2000: Tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
2000-30/05/2001: Làm việc tại XN tư doanh Hoàng Anh Gia Lai 01/06/2001-04/2002: Làm việc tại NMTĐ A yun Hạ - Công ty Điện Gia Lai 05/2002-10/2004: Làm việc tại Phòng Kỹ thuật – Công ty Điện Gia Lai 11/2004-10/2005: Trạm phó thủy điện A Yun Hạ - Công ty Điện Gia Lai 11/2005-10/2010: Phó phòng Kinh tế Kế hoạch – Công ty Điện Gia Lai 10/2010-31/12/2012: Phó phòng Quản lý sản xuất – Công ty CP Điện Gia Lai 01/01/2013-nay: Phó phòng Kỹ thuật – Sản xuất
|
TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN |
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.