Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT
Tên :
|
Vũ Văn Bính
|
Sinh năm :
|
15/08/1966
|
Số CMND :
|
080966210
|
Nguyên quán :
|
Ninh Bình
|
Cư trú :
|
Số 7, ngõ 10A. khối 11, P. Hoàng Văn Thụ, TP. Lạng Sơn
|
Trình độ :
|
Cử nhân Kinh tế
|
(*) Tính theo giá cập nhật đến 26/09/2024
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
|
- Từ ngày 27 tháng 05 năm 2020 đến ngày 23 tháng 02 năm 2021 : Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát Nước Lạng Sơn
- Từ ngày 01 tháng 06 năm 2015 đến ngày 27 tháng 05 năm 2020 : Phó Giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát Nước Lạng Sơn
- + Trước 2006 : Công tác tại Công ty Lương thực Lạng Sơn
+ Từ 2006 đến 2008: Công tác Tại Xí nghiệp Thoát nước đô thị-Cty TNHH MTV cấp thoát nước Lạng Sơn + Từ 2008 đến 27/03/2009 : Phó Giám đổc Xí nghiệp Thoát nước đô thị-Cty TNHH MTV cấp thoát nước Lạng Sơn + Từ 27/03/2009 đến 2010 : Phó Giám đốc Chi nhánh Thoát nước đô thị-Cty CP cấp thoát nước Lạng Sơn + Từ 2010 đến 16/05/2014 : Giám đốc chi nhánh Xây lắp điện nước-Cty CP cấp thoát nước Lạng Sơn + Từ 16/05/2014 đến 01/06/2015 : Giám đốc chỉ nhánh Xây lắp điện nước-Cty CP cấp thoát nước Lạng Sơn, thành viên HĐQT CTCP cấp thoát nước Lạng Sơn + Từ 1/6/2015 đến nay : Phó Giám đốc Công ty CP cấp thoát nước Lạng Sơn, thành viên HĐQT CTCP cấp thoát nước Lạng Sơn
|
TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN |
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.