Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT
Tên :
|
Võ Thành Trung
|
Sinh năm :
|
1967
|
Nguyên quán :
|
N/A
|
Trình độ :
|
Cử nhân Kinh tế
|
CỔ PHIẾU ĐẠI DIỆN SỞ HỮU |
Tổ chức/Mã CP |
Số lượng |
Tỉ lệ |
Tính đến ngày |
* Giá trị (tỷ VNĐ) |
VSH
|
37,810,169 |
16.0% |
10/2016 |
1,888.6 |
(*) Tính theo giá cập nhật đến 26/09/2024
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
|
- Từ tháng 05 năm 2008 đến ngày 17 tháng 04 năm 2015 : Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh
- Từ tháng 05 năm 2005 đến ngày 30 tháng 04 năm 2008 : Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh
- 1988 - 1994: Kế toán tổng hợp Ban QLDA công trình thủy điện Vĩnh Sơn
1994-1995: Phó phòng Tài chính - Kế toán Nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn 1995 - 1999: Trưởng phòng Tài chính - Kế toán Nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn 1999 - 05/2005: Trưởng phòng Tài chính - Kế toán Nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh 05/2005 - 30/4/2008: Trưởng phòng Tài chính - Kế toán Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh 1/5/2008 đến nay: Tổng giám đốc - Công ty cổ phần Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh
|
TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN |
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.