Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT
Tên :
|
Trần Đăng Hiền
|
Sinh năm :
|
30/08/1964
|
Cư trú :
|
203/5 Đường 2/4, Nha Trang, Khánh Hòa
|
Trình độ :
|
- Cử nhân Kinh tế - Kỹ sư Điện - Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
|
CỔ PHIẾU ĐẠI DIỆN SỞ HỮU |
Tổ chức/Mã CP |
Số lượng |
Tỉ lệ |
Tính đến ngày |
* Giá trị (tỷ VNĐ) |
KHP
|
2,077,565 |
03.53% |
03/2020 |
20.1 |
CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN |
Họ và tên |
Quan hệ |
Cổ phiếu |
Số lượng |
Tính đến ngày |
* Giá trị (tỷ VNĐ) |
Ngô Xuân Thủy |
Vợ |
KHP |
124 |
21/03/2024 |
0.0 |
Trần Đăng Hậu |
Em trai |
KHP |
9,707 |
21/03/2024 |
0.1 |
(*) Tính theo giá cập nhật đến 26/09/2024
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
|
- Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
- Cử nhân Kinh tế
- Kỹ sư Điện
|
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
|
- Từ tháng 04 năm 2009 : Phó TGĐ phụ trách đầu tư
- Từ ngày 23 tháng 04 năm 2018 đến ngày 24 tháng 06 năm 2020 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa
- Từ tháng 04 năm 2007 đến tháng 03 năm 2009 : Phó TGĐ - GĐ Trung tâm Viễn thông Điện lực
- Từ tháng 07 năm 2005 đến tháng 03 năm 2007 : Trưởng phòng tổ chức CTCP Điện lực Khánh Hòa
- Từ tháng 10 năm 2001 đến tháng 06 năm 2005 : trưởng phòng tổ chức Điện lực Khánh Hòa
- Từ tháng 07 năm 2000 đến tháng 09 năm 2001 : Phó phòng hành chính Điện lực Khánh Hòa
- Từ tháng 09 năm 1996 đến tháng 06 năm 2000 : Cán bộ phòng hành chính Điện lực Khánh Hòa
- Từ tháng 07 năm 1995 đến tháng 08 năm 1996 : Phụ trách ban Thanh tra Bảo vệ - Điện lực Ninh Thuận PC2
- Từ tháng 09 năm 1994 đến tháng 06 năm 1995 : Phó phòng Tổ chức Hành chính Điện lực Ninh Thuận - PC2
- Từ tháng 06 năm 1992 đến tháng 09 năm 1994 : Cán bộ Phòng tổ chức HC Điện lực Ninh Thuận - Phan Rang
- Từ tháng 09 năm 1982 đến tháng 05 năm 1992 : Cán bộ Trường chỉ huy kỹ thuật không quân Nha Trang
|
TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN |
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.