Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT
Tên :
|
Lê Văn Tiến
|
Sinh năm :
|
10/08/1965
|
Nguyên quán :
|
Thanh Hoá
|
Trình độ :
|
Cử nhân
|
CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN |
Họ và tên |
Quan hệ |
Cổ phiếu |
Số lượng |
Tính đến ngày |
* Giá trị (tỷ VNĐ) |
Lê Thanh Tùng |
Anh trai |
LSS |
683,547 |
16/04/2024 |
8.7 |
Lê Trung Thành |
Em trai |
LSS |
1,894,826 |
02/10/2024 |
24.2 |
_ |
_ |
VFMVF4 |
40,000 |
31/12/2009 |
0.3 |
Lê Văn Tân |
Anh trai |
LSS |
3,838,239 |
16/04/2024 |
48.9 |
Lê Thị Tâm |
Chị gái |
LSS |
177,455 |
16/04/2024 |
2.3 |
_ |
_ |
LSS |
177,455 |
16/04/2024 |
2.3 |
_ |
_ |
LSS |
177,455 |
16/04/2024 |
2.3 |
Phùng Thị Tâm |
Chị dâu |
LSS |
362,595 |
16/04/2024 |
4.6 |
Lê Xuân Bách |
Cháu |
LSS |
857 |
16/04/2024 |
0.0 |
Lê Thị Phương Thảo |
Cháu |
LSS |
3,208,511 |
16/04/2024 |
40.9 |
Lê Thu Thủy |
Con gái |
LSS |
521,615 |
16/04/2024 |
6.7 |
(*) Tính theo giá cập nhật đến 26/09/2024
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
|
- Từ tháng 07 năm 2006 : Ủy viên HĐQT, Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn, Thanh Hoá
- Từ ngày 19 tháng 10 năm 2016 đến ngày 07 tháng 12 năm 2018 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn
- Từ tháng 07 năm 2006 đến ngày 26 tháng 04 năm 2011 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn
- Từ năm 2003 đến tháng 07 năm 2006 : Công tác tại Cục thuế Thanh Hóa. Trưởng phòng thanh tra Cục thuế Thanh Hoá
- Từ năm 1991 đến năm 2003 : Công tác tại Chi cục thuế TP Thanh Hóa. Trưởng phòng quản lý các doanh nghiệp, Trưởng phòng thanh tra, Phó trưởng Chi cục Thuế Thành phố Thanh Hóa
- Từ năm 1987 đến năm 1991 : Công tác tại Ban quản lý sứ Hàm Rồng Thanh Hóa. Phó phòng tài chính Ban Quản lý Công trình sứ Hàm Rồng
- Từ năm 1984 đến năm 1987 : Công tác tại Công ty giống cây trồng Thanh Hoá;
|
TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN |
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.