Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT
Tên :
|
Lê Ngọc Minh
|
Sinh năm :
|
12/02/1979
|
Số CMND :
|
111821182
|
Nguyên quán :
|
Hà Tây
|
Cư trú :
|
Phường Văn Mỗ - Hà Đông - Hà Nội
|
Trình độ :
|
Kỹ sư Kinh tế Xây dựng giao thông - Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội (2001)
|
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
|
- Tháng 09/1997 - tháng 07/2001: Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội - Kỹ sư Kinh tế Xây dựng giao thông
|
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
|
- Từ tháng 10 năm 2010 : Phó Giám đốc Ban Kinh tế, Tập đoàn Sông Đà
- Đến 21/04/2017 : Thành viên BKS Công ty Cổ phần Sông Đà 5
- Từ tháng 05 năm 2009 đến tháng 10 năm 2010 : Giám đốc chi nhánh CTCP Sông Đà 5
- Từ tháng 05 năm 2006 đến tháng 12 năm 2007 : Trưởng phòng Kinh tế kế hoạch, CTCP Sông Đà 5
- Từ tháng 06 năm 2004 đến tháng 05 năm 2006 : Phó phòng Kinh tế Kế hoạch, CTCP Sông Đà 5
- Từ tháng 09 năm 2003 đến tháng 05 năm 2004 : Chuyên viên phòng Kinh tế kế hoạch, Ban Điều hành dự án Thủy điện Cửa Đạt
- Từ tháng 08 năm 2001 đến tháng 09 năm 2003 : Chuyên viên phòng Kinh tế kế hoạch, Tổng Công ty Sông Đà
|
TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN |
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.