Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT
Tên :
|
Hoàng Thanh Tùng
|
Sinh năm :
|
20/01/1969
|
Số CMND :
|
0111290293
|
Nguyên quán :
|
Xã Tứ Liên - Huyện Từ Liêm - Hà Nội
|
Cư trú :
|
142 đường Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ - Hà Nội
|
Trình độ :
|
Tiến sỹ
|
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
|
- Từ tháng 04 năm 2010 : Thành viên Ban kiếm soát Công ty CP Bất động sản Tài chính Dầu khí Việt Nam.
- Từ tháng 01 năm 2009 : Phó giám đốc Công ty CP tập đoàn đầu tư Tiến Lộc, Giám đốc CN Hà Nội, Giám đốc CN Công ty CP đầu tư Song Kim tại Hà Nội
- Đến 26/04/2017 : Thành viên BKS Công ty cổ phần Dầu khí Đông Đô
- Từ tháng 01 năm 2006 đến tháng 12 năm 2008 : Phó giám đốc Công ty CP TNHH SXTM Tiến Lộc, Giám đốc CN Hà Nội, Giám đốc CN Công ty CP đầu tư Song Kim tại Hà Nội
- Từ tháng 01 năm 2001 đến tháng 12 năm 2005 : Phó giám đốc Công ty CP TNHH SXTM Tiến Lộc, Giám đốc chi nhánh tại Hà Nội.
- Từ tháng 01 năm 1998 đến tháng 12 năm 2000 : Trưởng phòng kinh doanh XNK Công ty Vật – Trung tâm khoa học tự nhiên và Công nghệ Quốc gia.
- Từ tháng 07 năm 1993 đến tháng 12 năm 1997 : Chuyên viên phòng kinh doanh XNK Công ty Vật – Trung tâm khoa học tự nhiên và Công nghệ Quốc gia.
- Từ tháng 01 năm 1991 đến tháng 06 năm 1993 : Giáo viên trường trung học An Dương, quận Ba Đình, Hà Nội
|
TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN |
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.