Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT
Tên :
|
Cao Thị Liên
|
Sinh năm :
|
26/11/1962
|
Số CMND :
|
010178290
|
Nguyên quán :
|
Hà Nội
|
Cư trú :
|
19 Lý Nam Đế - Hoàn Kiếm – Hà nội
|
Trình độ :
|
Kỹ sư Hệ thống điện
|
CỔ PHIẾU ĐẠI DIỆN SỞ HỮU |
Tổ chức/Mã CP |
Số lượng |
Tỉ lệ |
Tính đến ngày |
* Giá trị (tỷ VNĐ) |
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
|
- Từ tháng 01 năm 2008 đến tháng 05 năm 2009 : Trưởng Ban Kế hoạch Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam
- Từ tháng 09 năm 2007 đến tháng 01 năm 2008 : Trưởng phòng Kế hoạch – Hợp đồng Ban Kinh tế Kế hoạch Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam
- Từ tháng 01 năm 2006 đến tháng 08 năm 2007 : Trưởng phòng Viễn thông và CNTT Trưởng phòng Viễn thông và CNTT
- Từ tháng 11 năm 2004 đến tháng 12 năm 2005 : Phó Giám đốc Trung tâm Viễn thông và CNTT Công ty Điện lực Hà nội
- Từ tháng 03 năm 1998 đến tháng 11 năm 2004 : Trưởng phòng Kinh tế đối ngoại Xuất Nhập khẩu – Công ty Điện lực Hà nội
- Từ tháng 03 năm 1987 đến tháng 03 năm 1998 : Chủ nhiệm đề án Công ty Điện lực Hà nội – Tổng công ty Điện lực Việt nam
- 7/5/2009 – 7/9/2015 Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam
07/9/ 2015– Nay Ủy viên HĐQT chuyên trách Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam
|
TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN |
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.