Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT
Tên :
|
Phạm Hồng Quảng
|
Sinh năm :
|
11/12/1970
|
Số CMND :
|
063 042 868
|
Nguyên quán :
|
Xã Mộc Bản, huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam
|
Nơi sinh :
|
Xã Phố Lu, huyện Bảo Thắng, Tỉnh Lào Cai
|
Cư trú :
|
SN: 014 đường Tôn Thất Thuyết, Tổ 5, Phường Phố Mới, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
|
Trình độ :
|
Kỹ sư
|
(*) Tính theo giá cập nhật đến 26/09/2024
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
|
- Từ ngày 10 tháng 06 năm 2016 đến ngày 10 tháng 04 năm 2021 : Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước tỉnh Lào Cai
- Từ tháng 06 năm 2016 đến ngày 10 tháng 04 năm 2021 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cấp nước tỉnh Lào Cai
- Từ 5/1993-4/1999 : Công nhân công ty kinh doanh nước sạch tỉnh Lào Cai
Từ 4/1999-10/2001 : Đội Phó đội quản lý kinh doanh thuộc công ty kinh doanh nước sạch tỉnh Lào Cai Từ 10/2001-1/2005 : Đội trưởng đội quản lý kinh doanh thuộc công ty kinh doanh nước sạch tỉnh Lào Cai Từ 1/2005-9/2008 : Ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư chi bộ 2; Giám đốc Xí nghiệp kinh doanh nước sạch số I – TP Lào Cai, thuộc công ty kinh doanh nước sạch tỉnh Lào Cai Từ 9/2008-7/2009 : Học viên học viện chính trị - Hành chính khu vực I- Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh Từ 8/2009-4/2010 : Ủy viên BCH Đảng bộ , Phó giám đốc công ty kinh doanh nước sạch tỉnh Lào Cai Từ 4/2010- 5/2016 : Phó Bi thư Đảng bộ, Phó giám đốc công ty kinh doanh nước sạch tỉnh Lào Cai Từ 06/2016 đến nay : Ủy viên Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Tỉnh Lào Cai
|
TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN |
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.