Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT
Tên :
|
Lê Đình Lượng
|
Sinh năm :
|
06/05/1969
|
Số CMND :
|
014069000002
|
Nguyên quán :
|
Xã Hoàng Anh- Huyện Hoằng Hóa - Tỉnh Thanh Hóa
|
Cư trú :
|
Số 114 Mai Hắc Đế- P. Lê Đại Hành- Q.Hai Bà Trưng - Hà Nội
|
Trình độ :
|
- Thạc sĩ Kinh tế - Kỹ sư Điện
|
CỔ PHIẾU ĐẠI DIỆN SỞ HỮU |
Tổ chức/Mã CP |
Số lượng |
Tỉ lệ |
Tính đến ngày |
* Giá trị (tỷ VNĐ) |
SBM
|
3,325,218 |
07.38% |
10/2017 |
99.8 |
CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN |
Họ và tên |
Quan hệ |
Cổ phiếu |
Số lượng |
Tính đến ngày |
* Giá trị (tỷ VNĐ) |
Lê Thị Thu Nhàn |
Em gái |
SBM |
18,018 |
03/10/2022 |
0.5 |
(*) Tính theo giá cập nhật đến 26/09/2024
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
|
- Thạc sĩ Kinh tế
- Kỹ sư Điện
|
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
|
- Từ ngày 20 tháng 09 năm 2017 đến ngày 28 tháng 06 năm 2018 : Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bắc Minh
- Từ tháng 04 năm 2016 đến ngày 20 tháng 09 năm 2017 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bắc Minh
- Từ tháng 02 năm 2007 đến ngày 20 tháng 09 năm 2017 : Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bắc Minh
- Từ T3/1993 đến T10/1994 : Chi nhánh Điện Mai Sơn thuộc Điện lưc Sơn La
+ Từ T1/1994 đến T6/1996 : Chuyên viên phòng Kinh Doanh Điện lực Sơn La + Từ T1/1996 đến T9/1997 : Chuyên viên Phân xưởng thí nghiệm thuộc Điện lực Sơn La + Từ T10/1997 đến T3/1998 : Chuyên viên phòng Kinh doanh Điện lực Sơn La + Từ T4/1998 đến T10/2001 : Trưởng phòng kinh doanh Điện lực Sơn La + Từ T11/2001 đến T12/2002 : Trưởng phòng Tổ chức lao động Điện lực Sơn La + Từ T1/2003 đến T5/2004 : Trưởng phòng quản lý xây dựng Điện Lực Sơn la + Từ T6/2004 đến T1/2007 : Trưởng phòng Kế hoạch đầu tư Điện Lực Sơn la + Từ T02/2007 đến nay : Giám Đốc Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh. + Từ T4/2016 đến nay : Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh
|
TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN |
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.