Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT
Tên :
|
Ma Trung Lập
|
Sinh năm :
|
02/06/1964
|
Số CMND :
|
080425042
|
Nguyên quán :
|
TT Hòa Thuận, huyện Phục Hòa, Cao Bằng
|
Nơi sinh :
|
TT Hòa Thuận, huyện Phục Hòa, Cao Bằng
|
Cư trú :
|
Xóm Pò Rịn, TT Hòa Thuận, huyện Phục Hòa, Cao Bằng
|
Trình độ :
|
Cử nhân
|
(*) Tính theo giá cập nhật đến 26/09/2024
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
|
- Từ tháng 07 năm 2011 đến nay : Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Phó Giám đốc Công ty CP Mía đường Cao Bằng
- Từ tháng 07 năm 2011 đến ngày 01 tháng 08 năm 2020 : Phó Tổng GĐ Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng
- Từ tháng 01 năm 2006 đến tháng 06 năm 2011 : Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty CP Mía đường Cao Bằng
- Từ tháng 11 năm 2004 đến tháng 12 năm 2005 : Phó Giám đốc Công ty Mía đường Cao Bằng
- Từ tháng 08 năm 2003 đến tháng 10 năm 2004 : Trưởng phòng kỹ thuật Công ty mía đường Cao Bằng
- Từ tháng 11 năm 2000 đến tháng 07 năm 2003 : Phó phòng kỹ thuật Công ty mía đường Cao Bằng
- Từ tháng 04 năm 1998 đến tháng 10 năm 2000 : Quyền Quản đốc PX sửa chữa cơ điện Công ty mía đường Cao Bằng
- Từ tháng 01 năm 1998 đến tháng 03 năm 1998 : Phó Quản đốc PX cán thép Công ty Mía đường Cao Bằng
- Từ tháng 08 năm 1997 đến tháng 12 năm 1997 : Cán bộ kỹ thuật Công ty mía đường Cao Bằng
- Từ tháng 03 năm 1996 đến tháng 07 năm 1997 : Phó Quản đốc PX nhà máy xi măng Cao Bằng
- Từ tháng 05 năm 1995 đến tháng 02 năm 1996 : Cán bộ kỹ thuật Nhà máy xi măng Cao Bằng
|
TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN |
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.