Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT
Tên :
|
Lê Văn Hiệu
|
Sinh năm :
|
20/10/1973
|
Số CMND :
|
264346306
|
Cư trú :
|
Phường Bảo An, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
|
Trình độ :
|
Kỹ sư Xây dựng cầu đường
|
CỔ PHIẾU ĐẠI DIỆN SỞ HỮU |
Tổ chức/Mã CP |
Số lượng |
Tỉ lệ |
Tính đến ngày |
* Giá trị (tỷ VNĐ) |
THR
|
544,630 |
32.25% |
04/2017 |
22.7 |
(*) Tính theo giá cập nhật đến 26/09/2024
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
|
- Từ tháng 11 năm 2018 : Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đƣờng sắt Thuận Hải
- Từ tháng 01 năm 2016 đến tháng 10 năm 2018 : Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Đƣờng sắt Thuận Hải
- Từ tháng 12 năm 2015 đến ngày 14 tháng 01 năm 2016 : Giám đốc Công ty QLĐS Thuận Hải
- Từ tháng 06 năm 2015 đến tháng 11 năm 2015 : Phó Giám đốc Công ty QLĐS Thuận Hải
- Từ tháng 04 năm 2009 đến tháng 05 năm 2015 : Trƣởng phòng Tổ chức – Lao động Công ty QLĐS Thuận Hả
- Từ tháng 04 năm 2008 đến tháng 03 năm 2009 : Phó phòng Tổ chức – Lao động kiêm Bí thư ĐTN Công ty Công ty QLĐS Thuận Hải
- Từ tháng 05 năm 2007 đến tháng 03 năm 2008 : Bí thƣ ĐTN Công ty Công ty QLĐS Thuận Hải
- Từ tháng 09 năm 2002 đến tháng 04 năm 2007 : Phó bí thƣ ĐTN Công ty Công ty QLĐS Thuận Hải
- Từ tháng 01 năm 2002 đến tháng 08 năm 2002 : Ủy viên BCH Đoàn Thanh niên Công ty QLĐS Thuận Hải
- Từ tháng 03 năm 1995 đến tháng 12 năm 2001 : Công nhân duy tu Công ty TNHH MTV QLĐS Thuận Hải
|
TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN |
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.