Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT
Tên :
|
Nguyễn Hồng Châu
|
Sinh năm :
|
04/02/1970
|
Số CMND :
|
280448585
|
Nguyên quán :
|
Bình Dương
|
Nơi sinh :
|
Tân Uyên-Bình Dương
|
Cư trú :
|
Xã Thạch Phước, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
|
Điện thoại :
|
0650.3781222
|
Trình độ :
|
- Cử nhân Kinh tế tài chính - Cử nhân Kinh tế nông lâm
|
CỔ PHIẾU ĐANG NẮM GIỮ |
Xem lịch sử mua - bán cổ phiếu
|
Mã CP |
Số lượng |
Tỉ lệ |
Tính đến ngày |
* Giá trị (tỷ VNĐ) |
NNC |
7,582 |
0.035% |
12/09/2024 |
0.2 |
MVC |
10,000 |
0.01% |
18/08/2023 |
0.1 |
MCC |
46,616 |
0.935% |
30/06/2021 |
0.6 |
NHC |
190 |
0% |
30/06/2021 |
0.0 |
Tổng cộng : |
0.9 |
CỔ PHIẾU ĐẠI DIỆN SỞ HỮU |
Tổ chức/Mã CP |
Số lượng |
Tỉ lệ |
Tính đến ngày |
* Giá trị (tỷ VNĐ) |
NHC
|
913,794 |
30.04% |
04/2016 |
30.2 |
CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN |
Họ và tên |
Quan hệ |
Cổ phiếu |
Số lượng |
Tính đến ngày |
* Giá trị (tỷ VNĐ) |
Nguyễn Thụy Hạnh |
Vợ |
MCC |
12,362 |
30/06/2021 |
0.1 |
_ |
_ |
NHC |
114 |
20/08/2014 |
0.0 |
(*) Tính theo giá cập nhật đến 20/09/2024
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
|
- Cử nhân Kinh tế tài chính
- Cử nhân Kinh tế nông lâm
|
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
|
- Từ năm 2017 đến nay : Chánh văn phòng Tổng Công ty TM XNK Thanh Lễ
TNHH MTV. Chức vụ công tác hiện nay: Trưởng ban kiểm soát Cty cổ phần gạch ngói Cao Cấp; Chánh văn phòng Tổng Công ty TM XNK Thanh Lễ TNHH MTV.
- Từ tháng 04 năm 2015 đến nay : Chủ tịch HĐQT - Công ty CP Gạch ngói Nhị Hiệp
- Từ tháng 04 năm 2014 đến nay : Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc CTCP
Vật liệu & Xây dựng Bình Dương
- Từ tháng 04 năm 2014 đến ngày 25 tháng 04 năm 2021 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương
- Từ tháng 04 năm 2006 đến năm 2016 : Trợ lý TGĐ kiêm Trưởng ban kiểm soát Công ty TNHH MTV Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương
- Từ tháng 10 năm 2001 đến tháng 03 năm 2014 : Trợ lý Tổng Giám đốc kiêm Trƣởng Ban kiểm soát - Công ty
TNHH MTV Vật liệu & Xây dựng Bình Dương
- Từ tháng 02 năm 2001 đến tháng 04 năm 2006 : Trợ lý TGĐ kiêm Trưởng ban kiểm toán nội bộ Cty TNHH MTV Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương
- Từ tháng 04 năm 1998 đến tháng 09 năm 2001 : Kế toán tổng hợp Công ty Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương
- Từ tháng 09 năm 1995 đến tháng 03 năm 1998 : Nhân viên XNK kiêm tiếp thị Công ty Nghệ Tin TP.HCM
- Từ tháng 05 năm 1993 đến tháng 08 năm 1995 : Cán bộ thuế Cục Thuế Đồng Nai
|
TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN |
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.