Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT
Tên :
|
Nguyễn Đình Tâm
|
Sinh năm :
|
28/01/1966
|
Số CMND :
|
021593852
|
Nguyên quán :
|
T.P Hồ Chí Minh
|
Trình độ :
|
Cử nhân
|
CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN |
Họ và tên |
Quan hệ |
Cổ phiếu |
Số lượng |
Tính đến ngày |
* Giá trị (tỷ VNĐ) |
Nguyễn Đình Long |
Em trai |
TLG |
4 |
29/08/2024 |
0.0 |
Nguyễn Thị Như Hoa |
Vợ |
TLG |
13,200 |
29/08/2024 |
0.7 |
(*) Tính theo giá cập nhật đến 26/09/2024
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
|
- Từ tháng 06 năm 2008 : Phó Tổng Giám đốc Sản xuất Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Long
- Từ ngày 03 tháng 05 năm 2017 đến ngày 01 tháng 06 năm 2021 : Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long
- Từ tháng 02 năm 2013 đến ngày 03 tháng 05 năm 2017 : Phó TGĐ Thường trực Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long
- Từ tháng 11 năm 2006 đến tháng 05 năm 2008 : Phó Tổng Giám đốc R&D Công ty cổ phần SX-TM Thiên Long
- Từ tháng 01 năm 2002 đến tháng 10 năm 2006 : Giám đốc Nghiên cứu và Phát triển (R&D) Công ty cổ phần SX-TM Thiên Long
- Từ tháng 04 năm 2000 đến tháng 12 năm 2001 : Phó Giám đốc Kỹ thuật Công ty TNHH SX-TM Thiên Long
- Từ tháng 02 năm 1997 đến tháng 03 năm 2000 : Phó Giám đốc Công ty TNHH SX-TM Thiên Long
- Từ tháng 01 năm 1996 đến tháng 01 năm 1997 : Quản đốc Công ty TNHH SX-TM Thiên Long
|
TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN |
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.